Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Stoltenberg Vilmand | 08.07.2022 | 06.06.2023 | adm. dir |
Henrik Bonnerup | 10.04.2014 | 08.07.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Stoltenberg Vilmand | 08.07.2022 | 06.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Kessy | 08.07.2022 | 06.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jörg Baumgart | 08.07.2022 | 06.06.2023 | formand |
Rune Lillie Gornitzka | 10.10.2018 | 08.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Johan Kühl | 27.11.2014 | 08.07.2022 | formand |
Flemming Nielsen | 09.05.2014 | 08.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Solkær | 09.05.2014 | 10.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Sandahl Sørensen | 09.05.2014 | 27.11.2014 | formand |
Henrik Bonnerup | 10.04.2014 | 08.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels-Christian Worning | 10.04.2014 | 09.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jan Ingvar Dahlquist | 10.04.2014 | 09.05.2014 | formand |