Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Binavne | ||||
Formål | Hovedbranche | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2015-02-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Plandisc Holding A/S. (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Plandisc Holding A/S. (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Plandisc Holding A/S. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Plandisc Holding A/S. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2021-02-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Grimhøjen ApS. (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Grimhøjen ApS. (offentliggjort 2022-11-28)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grimhøjvej 6, 8220 Brabrand (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2021-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Aprilvej 15, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-18 tilføjes Legale ejere: Torben Stigaard, Sidsel Emkjær Stigaard (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-17 fjernes Legale ejere: Torben Stigaard (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-18 tilføjes Reelle ejere: Torben Stigaard, Sidsel Emkjær Stigaard (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-17 fjernes Reelle ejere: Torben Stigaard (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-08-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-06-28 tilføjes Binavne: franchisekoncept.dk Aps, Stigaard Consult Aps (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden efter ledelsens skøn hermed tilknyttet virksomhed. Endvidere er det selskabets formål at drive konsulentvirksomhed inden for detailhandel. (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-06-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-06-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-06-01 tilføjes Vedtægter: 2017-06-01 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2017-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aprilvej 15, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2014-03-28 tilføjes Direktion: Torben Stigaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden efter ledelsens skøn hermed tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2014-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2014-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Legale ejere: Torben Stigaard (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2014-03-28 tilføjes Navne: T. STIGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2014-04-11)
Den 2014-03-28 tilføjes Reelle ejere: Torben Stigaard (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2014-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Stiftere: Torben Stigaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Vedtægter: 2014-03-28 (offentliggjort 2017-08-03)
Den 2014-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-11)
Den 2014-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)