Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2014-04-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RAMCON INVEST ApS. (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tudskærvej 9, 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tryggevældevej 20, 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tryggevældevej 20, 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2014-04-03 tilføjes Direktion: Solveig Nygaard Ibsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holding- og investeringsselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2014-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Legale ejere: Solveig Nygaard Ibsen (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2014-04-03 tilføjes Navne: NYGAARD IBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-05-19)
Den 2014-04-03 tilføjes Reelle ejere: Solveig Nygaard Ibsen (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2014-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-04-03 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Vedtægter: 2014-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-05-19)
Den 2014-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)