Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Rønde | 16.05.2022 | 06.12.2022 | direktør |
Kristian Andresen Bjerg | 01.08.2017 | 02.12.2022 | adm. dir |
Ronnie Sandholm Rahbek | 26.11.2016 | 16.05.2022 | direktør |
Allan Hedegård Andersen | 26.11.2016 | 01.08.2017 | adm. dir |
Kristian Andresen Bjerg | 01.08.2014 | 17.10.2016 | direktør |
Mogens Holm | 08.04.2014 | 28.02.2023 | direktør |
Ronnie Sandholm Rahbek | 08.04.2014 | 17.10.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Bendix | 23.01.2023 | 27.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Tetens Jahn | 23.01.2023 | 27.02.2023 | formand |
Jan Bendix | 01.02.2022 | 22.01.2023 | formand |
Zia Katarina Lyckvall | 26.11.2016 | 08.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Bering Sørensen | 26.11.2016 | 01.02.2022 | formand |
Jan Bendix | 26.11.2016 | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Andresen Bjerg | 17.10.2016 | 08.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ronnie Sandholm Rahbek | 17.10.2016 | 26.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Holm | 17.10.2016 | 26.11.2016 | bestyrelsesmedlem |