Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 31, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-01 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 fjernes Legale ejere: Christian Axholm (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 fjernes Navne: CHRISTIAN AXHOLM IVS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 fjernes Reelle ejere: Christian Axholm (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 fjernes Stiftere: Christian Axholm (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-04-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 31, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2019-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 31, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 31, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 31, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2018-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-09-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2018-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-22 fjernes Direktion: Christian Axholm (direktion) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 31, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2016-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2014-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2014-03-01 tilføjes Direktion: Christian Axholm (direktion) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2014-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2014-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-01 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2014-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2014-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2014-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er kommunikative og musiske ydelser samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2014-02-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2014-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2014-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2014-02-17 tilføjes Legale ejere: Christian Axholm (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2014-02-17 tilføjes Navne: CHRISTIAN AXHOLM IVS (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2014-02-17 tilføjes Reelle ejere: Christian Axholm (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2014-02-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2014-02-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2014-02-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2014-02-17 tilføjes Stiftere: Christian Axholm (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2014-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2014-02-17 tilføjes Vedtægter: 2014-02-17 (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2014-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-22)