Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ll Algade 11, st., 9240 Nibe (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-12 fjernes Hovedbranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: service.mette@gmail.com (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-12 fjernes Legale ejere: Mette Hviid (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-12 fjernes Navne: SERVICEFIRMAET HVIID ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-12 fjernes Reelle ejere: Mette Hviid (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-12 fjernes Stiftere: Mette Hviid (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-06-14 fjernes Direktion: Mette Hviid (direktion) (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ll Algade 11, st., 9240 Nibe (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2017-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 44, 1., 9240 Nibe (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 44, 1., 9240 Nibe (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2015-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglageren 11, 9240 Nibe (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglageren 11, 9240 Nibe (offentliggjort 2015-03-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Direktion: Mette Hviid (direktion) (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2014-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af rengøringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Hovedbranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Kontaktoplysninger: service.mette@gmail.com (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Navne: SERVICEFIRMAET HVIID ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Reelle ejere: Mette Hviid (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Stiftere: Mette Hviid (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2014-04-03 tilføjes Vedtægter: 2014-04-03 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Mette Hviid (offentliggjort 2021-12-17)