Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2020-04-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2020-04-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2020-04-06 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Gert Olander, Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2019-12-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2019-10-30 fjernes Legale ejere: Niels David Nielsen (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 7, kl. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-15 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Gert Olander, Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2015-04-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2014-04-23 tilføjes Legale ejere: INVESTERINGSSELSKABET SKOLEBAKKEN 7 ApS, Morten Bondo Christensen, Hans Bredsted Lomholt, Peter David Bredsdorff-Larsen, Christian Bo Christensen, Ulla Thybo Johansen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-04-03 tilføjes Legale ejere: Niels David Nielsen, Steen Udholm (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2014-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marselis Boulevard 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2014-04-03 tilføjes Direktion: Erik Wihlborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være Komplementar i Skolebakken 7 P/S. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Navne: SKOLEBAKKEN 7 KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2014-04-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2014-04-03 tilføjes Stiftere: WIHLBORG HOLDING ApS, MORTEN BONDO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Vedtægter: 2014-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)