Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-16 tilføjes Legale ejere: Lise Eyrich Høgh (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-08-15 fjernes Legale ejere: Lise Eyrich Høgh (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-30 tilføjes Legale ejere: Lise Eyrich Høgh, Stig Høgh (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2015-04-29 fjernes Legale ejere: Boet efter Inge Høgh (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2015-04-30 tilføjes Reelle ejere: Stig Høgh, Lise Eyrich Høgh (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2015-02-23 tilføjes Legale ejere: Boet efter Inge Høgh (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2014-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2014-03-31 tilføjes Direktion: Stig Høgh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, produktion, investering, udlejning samt anden dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Navne: TANNARI ApS (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-03-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Stiftere: Inge Høgh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen for selskabet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Vedtægter: 2014-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)