Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Tegningsregel | Direktion | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-08-09 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-05-09 tilføjes Direktion: Martina Melanie Rønde Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-05-09 fjernes Direktion: Lars Christian Juel Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fløjstrupvej 8, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 8, 2. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-02-24 tilføjes Direktion: Lars Christian Juel Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2020-02-24 fjernes Direktion: Martina Melanie Rønde Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 8, 2. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 8, 2. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 8, 2. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønbækvej 86, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: martina.m.r.andersen@live.dk (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønbækvej 86, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kamtjatka 3, 1. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kamtjatka 3, 1. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2016-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønbækvej 59, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2014-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønbækvej 59, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2016-04-08)
Den 2014-04-01 tilføjes Direktion: Martina Melanie Rønde Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er er udførelse af malerforretning, andre håndværksmæssige ydelser, investering, handel samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2014-04-10)
Den 2014-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Legale ejere: Martina Melanie Rønde Andersen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2014-04-01 tilføjes Navne: ØSTJYSK MALERFORRETNING ApS (offentliggjort 2014-04-03)
Den 2014-04-01 tilføjes Reelle ejere: Martina Melanie Rønde Andersen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2014-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Stiftere: Martina Melanie Rønde Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Vedtægter: 2014-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-03)
Den 2014-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-09)