Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strynøvænget 52, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvej 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Kontaktoplysninger: js@gosd.dk (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2015-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GREEN OFFICE SOLUTIONS ApS. (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Milieubelysning A/S. (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2018-10-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Second Base Group ApS. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2018-10-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Second Base Group ApS. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-21 tilføjes Bibranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2014-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2014-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-07)
Den 2014-04-03 tilføjes Legale ejere: Jacob Schaldemose Sørensen (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2014-04-03 tilføjes Reelle ejere: Jacob Schaldemose Sørensen (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2014-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2014-04-02 tilføjes Direktion: Jacob Schaldemose Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i Green Solution ApS samt investering og formuepleje og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-08-07)
Den 2014-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Navne: FIRSTBASE HOLDING ApS (offentliggjort 2014-04-03)
Den 2014-04-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Stiftere: Jacob Schaldemose Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Vedtægter: 2014-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-03)
Den 2014-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)