Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Kapital |
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenkæret 11, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-03 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-04 fjernes Kontaktoplysninger: vispilaps@gmail.com (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-04 fjernes Legale ejere: Casper Ranch Nielsen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-04 fjernes Navne: ISABELLA VANESSAS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-04 fjernes Reelle ejere: Casper Ranch Nielsen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-04 fjernes Stiftere: Casper Ranch Nielsen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-11-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-10-05 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-25 fjernes Direktion: Casper Ranch Nielsen (direktion) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-03-28 Statstidende Dekret
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkæret 11, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Brobæksgade 12, 3550 Slangerup (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brobæksgade 12, 3550 Slangerup (offentliggjort 2018-01-30)
Den 2015-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Mozartsvej 32, 2450 København SV (offentliggjort 2015-04-12)
Den 2015-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: vispilaps@gmail.com (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-12-12 tilføjes Direktion: Casper Ranch Nielsen (direktion) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2014-12-12 fjernes Direktion: Marlene Schiøtt Apitz Pettersson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i selskaber, konsulentydelser og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-12-12 tilføjes Navne: ISABELLA VANESSAS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-12-11 fjernes Navne: VI INVEST ApS (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2014-12-12 tilføjes Vedtægter: 2014-12-12 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-12-12 fjernes Binavne: NIELSEN MEDIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mozartsvej 32, 2450 København SV (offentliggjort 2015-04-12)
Den 2014-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 9 l., 3550 Slangerup (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2014-08-15 tilføjes Direktion: Marlene Schiøtt Apitz Pettersson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 fjernes Direktion: Casper Ranch Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 9 l., 3550 Slangerup (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2014-04-03 tilføjes Binavne: NIELSEN MEDIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Direktion: Casper Ranch Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-03 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-04-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-04-03 tilføjes Legale ejere: Casper Ranch Nielsen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-04-03 tilføjes Navne: VI INVEST ApS (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-04-03 tilføjes Reelle ejere: Casper Ranch Nielsen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-04-03 tilføjes Stiftere: Casper Ranch Nielsen (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2014-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-29)