Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Tegningsregel | xbrl | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Oluf Bagers Gade 11, st. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Bestyrelse: Henrik Lykke Hungeberg (formand) (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Direktion: Henrik Lykke Hungeberg (direktør) (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-01 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-10 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Kontaktoplysninger: hansen_294@hotmail.com (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Legale ejere: Henrik Lykke Hungeberg, Jesper Severin Hansen (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Navne: GOURMETLIVET IVS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes ObligatoriskEmail: hansen_294@hotmail.com (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Reelle ejere: Henrik Lykke Hungeberg, Jesper Severin Hansen (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Stiftere: Kristian Knag Nielsen, Jesper Severin Hansen, Henrik Lykke Hungeberg (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-02-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-10 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-01-08 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lykke Hungeberg (formand) (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-01-08 tilføjes Direktion: Henrik Lykke Hungeberg (direktør) (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-01-08 tilføjes Reelle ejere: Henrik Lykke Hungeberg, Jesper Severin Hansen (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Jesper Severin Hansen alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2018-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2018-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Bestyrelse: Henrik Lykke Hungeberg (formand) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-11-27 fjernes Direktion: Henrik Lykke Hungeberg (direktion) (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2018-06-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: hansen_294@hotmail.com (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-01-25 fjernes Kontaktoplysninger: kristianknag@hotmail.com (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-26 tilføjes ObligatoriskEmail: hansen_294@hotmail.com (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-01-11 tilføjes Legale ejere: Henrik Lykke Hungeberg, Jesper Severin Hansen (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2016-01-10 fjernes Legale ejere: Henrik Lykke Hungeberg, Jesper Severin Hansen, Kristian Knag Nielsen (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-11 fjernes Bestyrelse: Kristian Knag Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-11 fjernes Direktion: Kristian Knag Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2014-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kristianknag@hotmail.com (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2014-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-07)
Den 2014-03-01 tilføjes Bestyrelse: Kristian Knag Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2014-03-01 tilføjes Direktion: Kristian Knag Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2014-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2014-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-01 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2014-03-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Lykke Hungeberg, Jesper Severin Hansen, Kristian Knag Nielsen (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2014-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2014-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oluf Bagers Gade 11, st. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2014-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og import af nødder og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2014-02-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-07)
Den 2014-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2014-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2014-02-18 tilføjes Navne: GOURMETLIVET IVS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2014-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2014-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2014-02-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2014-02-18 tilføjes Stiftere: Kristian Knag Nielsen, Jesper Severin Hansen, Henrik Lykke Hungeberg (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2014-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-11-27)
Den 2014-02-18 tilføjes Vedtægter: 2014-02-18 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2014-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-16)