Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Anders Stilling Olesen | 30.03.2014 | 26.04.2022 | |
Peter Kjær Bruun Johannessen | 30.03.2014 | 26.04.2022 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jan Hansen | 01.07.2019 | 26.04.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Media Works Group ApS (CVR 39008033) | 15.07.2018 | 01.07.2019 | 100,00% | 100,00 % |
David Ekberg | 01.01.2015 | 15.07.2018 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Anders Stilling Olesen | 01.01.2015 | 15.07.2018 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Morten Grinder Boel | 01.01.2015 | 15.07.2018 | 25,00-33,32% | 25,00 % |