Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Louise Birgitte Würtz | 15.06.2022 | direktør |
Rene Würtz | 01.04.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Troels Dyhr Leighton | 07.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Aabrink | 07.03.2019 | formand |
Rene Würtz | 15.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Louise Birgitte Würtz | 15.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Sindal Kjøge | 22.06.2021 | 25.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lonnie Kromann Nielsen | 07.03.2019 | 16.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Siig Therkildsen | 15.02.2017 | 07.03.2019 | formand |