Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albækskovvej 5, 9300 Sæby (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2014-04-01 tilføjes Direktion: Karsten Lehmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved autoværksted og handel med reservedele til biler og maskiner samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2014-09-02)
Den 2014-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Legale ejere: Karsten Lehmann, Tommy Sigen Svenningsen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-04-01 tilføjes Navne: BAKKEN AUTO ApS (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2014-04-01 tilføjes Reelle ejere: Karsten Lehmann, Tommy Sigen Svenningsen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Stiftere: Tommy Sigen Svenningsen, Karsten Lehmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2014-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)