Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Binavne | Kapital | ||||
Navne | Hvidhvask | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovalléen 5, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 2, 5466 Asperup (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2016-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FREJA FINANS ApS. (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 2, 5466 Asperup (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2018-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 62, 5690 Tommerup (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-11 tilføjes Vedtægter: 2017-05-11 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-09 tilføjes Kontaktoplysninger: nikhansen@live.dk (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-08 fjernes Kontaktoplysninger: htm@pwc.dk (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-14 fjernes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 62, 5690 Tommerup (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2016-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-30 tilføjes Binavne: NMH0153 ApS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-08-30 tilføjes Navne: NMH Finans ApS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-29 fjernes Navne: NMH0153 ApS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2016-08-30 tilføjes Vedtægter: 2016-08-30 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-07-10)
Den 2016-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-12-31 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-16 fjernes Legale ejere: NMH0153 HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 44, 2900 Hellerup (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-04-01 tilføjes Direktion: Nikolaj Møller Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål at eje kapitalandele og gældsinstrumenter m.v. samt yde bistand og levere konsulentydelser, samt virksomhed, som har forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-04-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2016-09-13)
Den 2014-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: htm@pwc.dk (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Legale ejere: NMH0153 HOLDING ApS, Nikolaj Møller Hansen (offentliggjort 2016-05-25)
Den 2014-04-01 tilføjes Navne: NMH0153 ApS (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2014-04-01 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Møller Hansen (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2014-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2014-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2014-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2014-04-01 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2014-04-01 tilføjes Stiftere: NMH0153 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2014-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2014-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)