Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gorm Toftegaard Nielsen | 31.03.2014 | 30.04.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gorm Toftegaard Nielsen | 19.01.2018 | 30.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Kjær Jensen | 19.01.2018 | 30.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Hans Iakob Estrup | 19.01.2018 | 30.04.2018 | formand |
Jørgen Larsen Tørnæs | 31.03.2014 | 19.01.2018 | formand |
Hans Iakob Estrup | 31.03.2014 | 18.01.2018 | bestyrelse |
Jens Schjerning | 31.03.2014 | 01.06.2016 | bestyrelse |