Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Obstruptoften 13, 8320 Mårslet (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NIOVA IT ApS. (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2020-04-21 tilføjes Binavne: Niova Technologies ApS, Niova Tech ApS, Niova Systems ApS, Niova Invest ApS, Niova ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-20 fjernes Binavne: NIOVA TECHNOLOGIES IVS, NIOVA TECH IVS, NIOVA SYSTEMS IVS, NIOVA IVS, NIOVA INVEST IVS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-20 tilføjes Navne: NIOVA GROUP ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 fjernes Navne: NIOVA GROUP IVS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-20 tilføjes Vedtægter: 2020-04-20 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 15, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Obstruphøjen 50, 8320 Mårslet (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-09 tilføjes Bestyrelse: Ruben Værum (formand) (offentliggjort 2018-09-09)
Den 2018-09-08 fjernes Bestyrelse: Ruben Værum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-09)
Den 2018-09-09 fjernes Direktion: Ruben Værum (direktion) (offentliggjort 2018-09-09)
Den 2018-09-03 tilføjes Binavne: NIOVA INVEST IVS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2018-09-02 fjernes Binavne: NIOVA GROUP IVS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-09-03 tilføjes Navne: NIOVA GROUP IVS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2018-09-02 fjernes Navne: NIOVA IT IVS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-09-03 tilføjes Vedtægter: 2018-09-03 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Obstruphøjen 50, 8320 Mårslet (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2017-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 14, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-13 tilføjes Binavne: NIOVA GROUP IVS, NIOVA TECHNOLOGIES IVS, NIOVA TECH IVS, NIOVA SYSTEMS IVS, NIOVA IVS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2016-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@niova.dk (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-12 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@eroster.dk (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Navne: NIOVA IT IVS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2016-01-12 fjernes Navne: EROSTER IVS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-13 tilføjes Vedtægter: 2016-01-13 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-08-15 tilføjes Bestyrelse: Ruben Værum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-09)
Den 2015-08-15 tilføjes Legale ejere: VÆRUM GROUP ApS, VÆRUM INVEST ApS (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2015-08-14 fjernes Legale ejere: SVITH INVEST IVS, VÆRUM GROUP ApS, VÆRUM INVEST ApS (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2015-08-15 fjernes Direktion: Jesper Kurtzmann Svith (direktion) (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2014-12-29 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@eroster.dk (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-12-28 fjernes Kontaktoplysninger: jespersvith@gmail.com (offentliggjort 2014-12-29)
Den 2014-12-28 fjernes Legale ejere: Jesper Kurtzmann Svith (offentliggjort 2014-12-29)
Den 2014-12-23 tilføjes Legale ejere: Jesper Kurtzmann Svith (offentliggjort 2014-12-29)
Den 2014-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 14, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2014-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 88, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2014-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 88, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2014-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Katrinebjergvej 111, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2014-06-01)
Den 2014-04-02 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2014-04-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2014-04-02 tilføjes Kontaktoplysninger: jespersvith@gmail.com (offentliggjort 2014-12-29)
Den 2014-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Katrinebjergvej 111, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2014-06-01)
Den 2014-03-29 tilføjes Direktion: Jesper Kurtzmann Svith (direktion) (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2014-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2014-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 900,00 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2014-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-29 tilføjes Legale ejere: SVITH INVEST IVS, VÆRUM GROUP ApS, VÆRUM INVEST ApS (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2014-03-29 tilføjes Navne: EROSTER IVS (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-03-29 tilføjes Reelle ejere: Ruben Værum, Rasmus Værum (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2014-03-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-29 tilføjes Stiftere: VÆRUM INVEST ApS, VÆRUM GROUP ApS, SVITH INVEST IVS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-29 tilføjes Vedtægter: 2014-03-29 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2014-03-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2014-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)