Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-05-12 sletter virksomheden Ejerskaber: FMCG SOLUTIONS ApS. (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2014-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: FMCG SOLUTIONS ApS. (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FMCG SOLUTIONS ApS. (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2019-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Navne: PER HENRIK LAUSTEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-22 fjernes Navne: PER HENRIK LAUSTEN HOLDING IVS (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Vedtægter: 2019-05-23 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjælsøparken 62, 3450 Allerød (offentliggjort 2014-05-13)
Den 2014-03-28 tilføjes Direktion: Per Henrik Lausten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i kapitalselskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2014-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2014-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Legale ejere: Per Henrik Lausten (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2014-03-28 tilføjes Navne: PER HENRIK LAUSTEN HOLDING IVS (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2014-03-28 tilføjes Reelle ejere: Per Henrik Lausten (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2014-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Stiftere: Per Henrik Lausten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 tilføjes Vedtægter: 2014-03-28 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2014-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2014-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)