Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 73, 1., 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-23 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Kontaktoplysninger: allan@bendtsen-byg.dk (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Legale ejere: BENDTSEN BYG OG MONTAGE HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Navne: BENDTSEN BYG OG MONTAGE ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Reelle ejere: Allan Bendtsen (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Stiftere: BENDTSEN BYG OG MONTAGE HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-24 fjernes Direktion: Allan Bendtsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 Statstidende Dekret
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 73, 1., 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2017-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 4, 1., 5500 Middelfart (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2015-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-06-02 tilføjes Vedtægter: 2015-06-02 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2015-06-02 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 4, 1., 5500 Middelfart (offentliggjort 2017-12-05)
Den 2014-03-23 tilføjes Direktion: Allan Bendtsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2014-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøve tømrer og snedkerarbejde. (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-23 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-23 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: allan@bendtsen-byg.dk (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-23 tilføjes Legale ejere: Allan Bendtsen, BENDTSEN BYG OG MONTAGE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2014-03-23 fjernes Legale ejere: Allan Bendtsen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2014-03-23 tilføjes Navne: BENDTSEN BYG OG MONTAGE ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-23 tilføjes Reelle ejere: Allan Bendtsen (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2014-03-23 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2014-03-23 tilføjes Stiftere: BENDTSEN BYG OG MONTAGE HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Allan Bendtsen, Torvet 4,1 - 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2014-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-29)