Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Tegningsregel | Direktion | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 53, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive glarmestervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-06-01 tilføjes Hovedbranche: Glarmestervirksomhed (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 53, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-31 fjernes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-05-23 tilføjes Direktion: Anders Bøgemark Christiansen (direktør) (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-23 tilføjes Navne: S E Glas ApS (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-22 fjernes Navne: LUCER ApS (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-23 tilføjes Vedtægter: 2023-05-23 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Legale ejere: Anders Bøgemark Christiansen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-13 fjernes Legale ejere: Anders Bøgemark Christiansen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 53, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2020-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 53, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 53, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 53, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-27 tilføjes Legale ejere: Anders Bøgemark Christiansen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2017-03-26 fjernes Legale ejere: Anders Bøgemark Christiansen (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2017-03-27 tilføjes Reelle ejere: Anders Bøgemark Christiansen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2016-10-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er er produktion og udgivelse af musik, salg af merchandise samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2014-04-22 tilføjes Navne: LUCER ApS (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2014-04-21 fjernes Navne: WOLVERS ApS (offentliggjort 2014-04-24)
Den 2014-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2014-04-22 tilføjes Vedtægter: 2014-04-22 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2014-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 53, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2014-03-27 tilføjes Direktion: Lasse Bøgemark Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-27 tilføjes Hovedbranche: Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2014-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-27 tilføjes Legale ejere: Anders Bøgemark Christiansen, Lasse Bøgemark Christiansen (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2014-03-26 fjernes Legale ejere: Lasse Bøgemark Christiansen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2014-03-27 tilføjes Navne: WOLVERS ApS (offentliggjort 2014-04-24)
Den 2014-03-27 tilføjes Reelle ejere: Lasse Bøgemark Christiansen (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2014-03-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-27 tilføjes Stiftere: Lasse Bøgemark Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2014-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 0014-04-24 tilføjes Legale ejere: Lasse Bøgemark Christiansen (offentliggjort 2021-11-09)