Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 1267 København K (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-26 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-07 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-07 fjernes Navne: SIENA MEDIA IVS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-07 fjernes Stiftere: Martin Høyrup Klysner (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-06-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2016-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 fjernes Bestyrelse: Martin Høyrup Klysner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2015-10-20 fjernes Direktion: Martin Høyrup Klysner (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2014-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 1267 København K (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vægterparken 95, 2770 Kastrup (offentliggjort 2014-07-23)
Den 2014-06-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-17)
Den 2014-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vægterparken 95, 2770 Kastrup (offentliggjort 2014-07-23)
Den 2014-03-26 tilføjes Bestyrelse: Martin Høyrup Klysner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2014-03-26 tilføjes Direktion: Martin Høyrup Klysner (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-20)
Den 2014-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med internethandel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-26 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-03-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-17)
Den 2014-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-03-26 tilføjes Navne: SIENA MEDIA IVS (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-03-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-03-26 tilføjes Stiftere: Martin Høyrup Klysner (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2014-03-26 tilføjes Vedtægter: 2014-03-26 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2016-07-13)
Den 2014-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-20)