Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2018-03-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grønhøj Strand Købmand ApS. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2022-12-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grønhøj Strand Cafe ApS. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-20 tilføjes Bestyrelse: Ole Vestergaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-04-20 fjernes Bestyrelse: Ulrik Persson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-01-01 tilføjes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-22 tilføjes Legale ejere: Grønhøj Strand Drift ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-05-22 fjernes Legale ejere: Ejerlejlighedsforeningen Feriecenter Grønhøj Strand (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-04-22 tilføjes Bestyrelse: Allan Brix (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-03-01 fjernes Bestyrelse: Martin Thorup Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-23 tilføjes Bestyrelse: Morten Lindblad (formand) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-04-23 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Bruun Laursen (formand) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-04-22 fjernes Bestyrelse: Morten Lindblad (næstformand) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-06-12 tilføjes Bestyrelse: Lotte Loehr-Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-06-12 fjernes Bestyrelse: Birgit Vinkler Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-24 tilføjes Bestyrelse: Morten Lindblad (næstformand) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2020-10-24 fjernes Bestyrelse: Birte Thorhauge (næstformand) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-10-23 fjernes Bestyrelse: Morten Lindblad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-27 tilføjes Bestyrelse: Kay Møller Klitgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-03 fjernes Bestyrelse: Steen Lysholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-20)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Direktion: Tim Ørtoft Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-30 fjernes Direktion: Kaj Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gronhoj-strand.dk (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-14 tilføjes Bestyrelse: Birgit Vinkler Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2018-04-14 fjernes Bestyrelse: Tue Skovgaard Thoft Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-05 fjernes Bestyrelse: Birgit Vinkler Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-07-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-01 tilføjes Bestyrelse: Tue Skovgaard Thoft Carlsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2017-04-01 fjernes Bestyrelse: Lene Holst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-01 tilføjes Vedtægter: 2017-04-01 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-11 tilføjes Bestyrelse: Birte Thorhauge (næstformand) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2016-12-10 fjernes Bestyrelse: Birte Thorhauge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-02 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Bruun Laursen (formand) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2016-12-02 fjernes Bestyrelse: Lars Aamand (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-01 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Bruun Laursen (næstformand) (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-10 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Bruun Laursen (næstformand) (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-04-10 fjernes Bestyrelse: Tenna Hjortshøj Jeppesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-09 fjernes Bestyrelse: Lene Holst (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-10 tilføjes Vedtægter: 2016-04-10 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-10 fjernes Bestyrelse: Morten Lindblad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-05 tilføjes Hovedbranche: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2015-03-04 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-08-01 tilføjes Bestyrelse: Lene Holst (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-01 fjernes Bestyrelse: Kaj Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-01 tilføjes Direktion: Kaj Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-01 fjernes Direktion: Jens Myrtue Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-12 tilføjes Bestyrelse: Birte Thorhauge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-27 tilføjes Legale ejere: Ejerlejlighedsforeningen Feriecenter Grønhøj Strand (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2014-03-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2014-02-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-05-27)
Den 2014-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingeborgvej 2, 9480 Løkken (offentliggjort 2014-03-27)
Den 2014-02-12 tilføjes Bestyrelse: Kaj Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-12 tilføjes Direktion: Jens Myrtue Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed, herunder formidling og driftsmæssige opgaver forbundet med udlejningen samt øvrig virksomhed efter bestyrelsens nærmere vurdering. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-12 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-02-12 tilføjes Navne: GRØNHØJ STRAND ApS (offentliggjort 2014-03-27)
Den 2014-02-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-02-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-02-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2014-02-12 tilføjes Stiftere: Ejerlejlighedsforeningen Feriecenter Grønhøj Strand (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af 3 bestyrelsesmedlemmmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-02-12 tilføjes Vedtægter: 2014-02-12 (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2014-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-27)
Den 2014-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)