Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merianvænget 2, 5270 Odense N (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2023-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegårdsvej 4, 5270 Odense N (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2014-02-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: C 1ST ApS. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2014-11-08 sletter virksomheden Ejerskaber: DANSK JAGTFORMIDLING IVS. (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-27 tilføjes Navne: BJA HOLDING APS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-26 fjernes Navne: BJA HOLDING IVS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-27 tilføjes Vedtægter: 2020-05-27 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-10-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-10-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegårdsvej 4, 5270 Odense N (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2019-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 74, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 74, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2018-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 74, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 74, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 74, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-01-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 74, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2016-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordsgade 17, 3. 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-03-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-26 tilføjes Navne: BJA HOLDING IVS (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2014-03-25 fjernes Navne: BJA MEDIA IVS (offentliggjort 2014-03-27)
Den 2014-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-26 tilføjes Vedtægter: 2014-03-26 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2014-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordsgade 17, 3. 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2014-02-10 tilføjes Direktion: Brian Jes Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2014-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-10 tilføjes Legale ejere: Brian Jes Jakobsen (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2014-02-10 tilføjes Navne: BJA MEDIA IVS (offentliggjort 2014-03-27)
Den 2014-02-10 tilføjes Reelle ejere: Brian Jes Jakobsen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2014-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2014-02-10 tilføjes Stiftere: Brian Jes Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2014-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)