Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Revisor | Vedtægter | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2014-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: MSA Construction ApS. (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2016-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: MSAWIND UK ApS. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2018-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MSA Construction ApS. (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-02-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MSA Cibus ApS. (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MSA Construction ApS. (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2022-01-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-15 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2017-08-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2016-12-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Vedtægter: 2015-05-28 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordlundvej 107, 7330 Brande (offentliggjort 2014-03-26)
Den 2014-03-24 tilføjes Binavne: KONGLOMERATET MSA ApS, KONGLOMERATET HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Direktion: Morten Sanggaard Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2014-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@msawind.com (offentliggjort 2014-04-01)
Den 2014-03-24 tilføjes Legale ejere: Morten Sanggaard Andersen (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2014-03-24 tilføjes Navne: KONGLOMERATET MSA HOLDING ApS (offentliggjort 2014-03-26)
Den 2014-03-24 tilføjes Reelle ejere: Morten Sanggaard Andersen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2014-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-03-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-03-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-08-15)
Den 2014-03-24 tilføjes Stiftere: Morten Sanggaard Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Vedtægter: 2014-03-24 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-26)
Den 2014-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)