Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2014-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JØRN LYTH SKAGEN A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-05-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2017-04-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-04-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 11, 9990 Skagen (offentliggjort 2014-03-25)
Den 2014-03-24 tilføjes Direktion: Iben Marlene Andersen Lyth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirk-somhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Legale ejere: Kenneth Andersen Lyth, Iben Marlene Andersen Lyth (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2014-03-24 tilføjes Navne: ANDERSEN LYTH HOLDING ApS (offentliggjort 2014-03-25)
Den 2014-03-24 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Andersen Lyth, Iben Marlene Andersen Lyth (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2014-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2014-03-24 tilføjes Stiftere: Kenneth Andersen Lyth, Iben Marlene Andersen Lyth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Vedtægter: 2014-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-25)
Den 2014-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)