Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inge Kindberg | 01.02.2019 | 22.12.2021 | adm. dir |
Thomas Hertzum Nissen | 07.08.2017 | 31.01.2019 | direktør |
Carit Løvdal | 25.03.2014 | 07.08.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inge Kindberg | 07.07.2020 | 22.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Harriet Maria Olsson | 07.07.2020 | 22.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Frode Strømman | 28.05.2019 | 22.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Emilia Caparros van Hauen | 28.05.2019 | 07.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Fabrin | 01.02.2018 | 07.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Poul Martin Kolind Bertelsen | 07.08.2017 | 22.12.2021 | formand |
Joachim Snebang Vanggaard Jensen | 07.08.2017 | 07.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Carit Løvdal | 07.08.2017 | 07.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Juul Hansen | 07.08.2017 | 31.01.2018 | bestyrelsesmedlem |