Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Lodahl | 03.08.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anton Bro | 01.08.2016 | 03.08.2018 | direktør |
Michael Lodahl | 24.03.2014 | 01.08.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peder Rønn Lodahl | 20.05.2022 | formand |
Laust Rønn Jakobsen | 03.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Lodahl | 24.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anton Bro | 03.08.2018 | 20.05.2022 | formand |
Søren Rønn Nielsen | 08.10.2014 | 03.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Vinni Ruby | 24.03.2014 | 20.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Laust Rønn Jakobsen | 24.03.2014 | 08.10.2014 | bestyrelsesmedlem |