Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2017-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 81, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-18 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Navne: CT HOLDING IVS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Stiftere: Christoffer Tellefsen (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2016-01-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2015-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-03-12)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2015-10-22 fjernes Direktion: Christoffer Tellefsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 81, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-03-18 tilføjes Direktion: Christoffer Tellefsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje samt hermed efter ledelsen skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-18 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-03-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-03-18 tilføjes Navne: CT HOLDING IVS (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-03-18 tilføjes Stiftere: Christoffer Tellefsen (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2014-03-18 tilføjes Vedtægter: 2014-03-18 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-22)
Den 2014-04-22 sletter virksomheden Ejerskaber: GODTFOLKET IVS. (offentliggjort 2016-07-21)
Den 2014-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDISKPAS ApS. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2016-06-20 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDISKPAS ApS. (offentliggjort 2017-05-30)