Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Cumulusvej 10, 7190 Billund (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Direktion: Niels Christian Sundberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-21 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Legale ejere: SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Navne: JF II ApS (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Reelle ejere: Niels Christian Sundberg, Kristoffer Emilius Sundberg (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Stiftere: SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S, HJORT KNUDSEN A/S (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S JOINFLIGHT II. (offentliggjort 2024-08-27)
Den 2024-05-27 tilføjes Direktion: Niels Christian Sundberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-05-27 fjernes Direktion: Kristoffer Emilius Sundberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 tilføjes Direktion: Kristoffer Emilius Sundberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2021-03-16 fjernes Direktion: Klaus Hjort Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-16 tilføjes Legale ejere: SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2021-03-16 fjernes Legale ejere: HJORT KNUDSEN A/S (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-15 fjernes Legale ejere: SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-16 tilføjes Reelle ejere: Niels Christian Sundberg, Kristoffer Emilius Sundberg (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2021-03-16 fjernes Reelle ejere: Klaus Hjort Knudsen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-15 fjernes Reelle ejere: Niels Christian Sundberg (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cumulusvej 10, 7190 Billund (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 tilføjes Direktion: Klaus Hjort Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i selskabet K/S Joinflight II, CVR-nr. xxxxxx samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-21 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 tilføjes Legale ejere: SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S, HJORT KNUDSEN A/S (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2014-03-21 tilføjes Navne: JF II ApS (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 tilføjes Reelle ejere: Niels Christian Sundberg, Klaus Hjort Knudsen (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2014-03-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 tilføjes Stiftere: SUN-AIR OF SCANDINAVIA A/S, HJORT KNUDSEN A/S (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 tilføjes Vedtægter: 2014-03-21 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2014-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-10)