Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Formål | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-23 tilføjes Binavne: Steuermann ApS (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-22 fjernes Binavne: KRARUP REGNSKAB ApS, Steuermann Revisoranpartsselskab, Steuermann Regnskab & Rådgivning ApS, Krarup Regnskab & Rådgivning ApS (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er regnskabs- og rådgivningsassistance for mindre og mellemstore virksomheder samt efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 tilføjes Hjemmeside: www.intertax.dk (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-22 fjernes Hjemmeside: www.steuermann.dk (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@intertax.dk (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@steuermann.dk (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 tilføjes Navne: Intertax ApS (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-22 fjernes Navne: Steuermann ApS (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-11-23 tilføjes Vedtægter: 2022-11-23 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stadion Allé 11, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-15 tilføjes Legale ejere: Krarup Kapital ApS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-15 fjernes Legale ejere: Karsten Krarup Arildsen (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-01-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 tilføjes Legale ejere: Karsten Krarup Arildsen (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2020-08-24 fjernes Legale ejere: Freedom45 s.r.o. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2018-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 19, 1. mf., 1110 København K (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 19, 1. mf., 1110 København K (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 1, 2., 1466 København K (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-24 tilføjes Legale ejere: Freedom45 s.r.o. (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2017-06-24 fjernes Legale ejere: Krarup Kapital ApS (offentliggjort 2017-06-24)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 1, 2., 1466 København K (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2017-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Binavne: Steuermann Revisoranpartsselskab, Steuermann Regnskab & Rådgivning ApS, Krarup Regnskab & Rådgivning ApS (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-11-24 tilføjes Navne: Steuermann ApS (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-11-23 fjernes Navne: Steuermann Revisoranpartsselskab (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-11-24 tilføjes Vedtægter: 2016-11-24 (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2016-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 19, 1. mf., 1110 København K (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2016-03-10 tilføjes Navne: Steuermann Revisoranpartsselskab (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-03-09 fjernes Navne: STEUERMANN ApS (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2016-03-10 tilføjes Vedtægter: 2016-03-10 (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-06 tilføjes Binavne: KRARUP REGNSKAB ApS (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-02-06 tilføjes Hjemmeside: www.steuermann.dk (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-02-05 fjernes Hjemmeside: www.krarupregnskab.dk (offentliggjort 2016-02-06)
Den 2016-02-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@steuermann.dk (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2016-02-05 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@krarupregnskab.dk (offentliggjort 2016-02-06)
Den 2016-02-06 tilføjes Navne: STEUERMANN ApS (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2016-02-05 fjernes Navne: KRARUP REGNSKAB & RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2016-02-06)
Den 2016-02-06 tilføjes Vedtægter: 2016-02-06 (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-20 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-04-07 tilføjes Hjemmeside: www.krarupregnskab.dk (offentliggjort 2016-02-06)
Den 2015-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@krarupregnskab.dk (offentliggjort 2016-02-06)
Den 2015-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: info@sohoregnskab.dk (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 19, 1. mf., 1110 København K (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er regnskabs- og rådgivningsassistance for små og mellemstore virksomheder og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2014-10-01 tilføjes Legale ejere: Krarup Kapital ApS (offentliggjort 2017-06-24)
Den 2014-10-01 tilføjes Navne: KRARUP REGNSKAB & RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2016-02-06)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-10-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-01 tilføjes Vedtægter: 2014-10-01 (offentliggjort 2016-02-06)
Den 2014-10-01 fjernes Direktion: Casper Bak Vittrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-09-30 fjernes Navne: SOHO REGNSKAB & RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-03-21 tilføjes Direktion: Casper Bak Vittrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-20 tilføjes Direktion: Karsten Krarup Arildsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2014-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2014-03-21)
Den 2014-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sohoregnskab.dk (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2014-03-20 tilføjes Navne: SOHO REGNSKAB & RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2014-03-20 tilføjes Reelle ejere: Karsten Krarup Arildsen (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2014-03-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-03-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Stiftere: SOHO INVEST ApS, SOHO HOLDING ApS, Krarup Kapital ApS, DAW INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-21)
Den 2014-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)