Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 11, 8900 Randers C (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Direktion: Poul Kristian Staal (direktion) (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-14 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Legale ejere: TANDLÆGERNE HAFNIAHUS ApS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Navne: POUL STAAL LEASING ApS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Reelle ejere: Poul Kristian Staal (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Stiftere: TANDLÆGERNE HAFNIAHUS ApS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2018-03-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-27 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2018-03-27 tilføjes Vedtægter: 2018-03-27 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegade 11, 8900 Randers C (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Direktion: Poul Kristian Staal (direktion) (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlejning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-14 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Legale ejere: TANDLÆGERNE HAFNIAHUS ApS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Navne: POUL STAAL LEASING ApS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Reelle ejere: Poul Kristian Staal (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2014-03-14 tilføjes Stiftere: TANDLÆGERNE HAFNIAHUS ApS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Vedtægter: 2014-03-14 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2014-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-21)