Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-02-26 sletter virksomheden Ejerskaber: VIBORG INGENIØRERNE A/S. (offentliggjort 2016-04-01)
Den 2016-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: VIBORG INGENIØRERNE A/S. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-08-21 sletter virksomheden Ejerskaber: VIBORG INGENIØRERNE A/S. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIBORG INGENIØRERNE A/S. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-06-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-06-13 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-05-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkebakken 30, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-19 tilføjes Direktion: Kristian Stilling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, foretage investering og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2014-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Legale ejere: Kristian Stilling (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-03-19 tilføjes Navne: KRISTIAN STILLING VIBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-19 tilføjes Reelle ejere: Kristian Stilling (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2014-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Stiftere: Kristian Stilling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Vedtægter: 2014-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)