Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2014-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LH MASKINFABRIK ApS. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2018-05-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RoboCoup ApS. (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-14 tilføjes Vedtægter: 2016-11-14 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-09-30 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-07-01 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2014-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tofteåsen 20, 2840 Holte (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-20 tilføjes Direktion: Lars Kjærgaard Hjulmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve anparter i andre selskaber og agere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-03-25)
Den 2014-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Legale ejere: Lars Kjærgaard Hjulmann (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2014-03-20 tilføjes Navne: LARS KJÆRGAARD HJULMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-20 tilføjes Reelle ejere: Lars Kjærgaard Hjulmann (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2014-03-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2014-03-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2014-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Stiftere: Lars Kjærgaard Hjulmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-20 tilføjes Vedtægter: 2014-03-20 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2014-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)