Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-03-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PRO ØKONOMISERVICE ApS. (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2019-05-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortbærvej 48, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortbærvej 48, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-04-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortbærvej 48, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortbærvej 48, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-14 tilføjes Reelle ejere: Susan Elinda Pradsgaard (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2014-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortbærvej 48, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2014-03-13 tilføjes Direktion: Susan Elinda Pradsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og dertil hørende aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-03-25)
Den 2014-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 tilføjes Legale ejere: Susan Elinda Pradsgaard (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2014-03-13 tilføjes Navne: PRO ØKONOMISERVICE HOLDING ApS (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 tilføjes Stiftere: Susan Elinda Pradsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 tilføjes Vedtægter: 2014-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)