Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Kjeldgaard Bak | 08.04.2014 | 01.06.2018 | direktør |
Benjamin Alexander Behrendt Andresen | 08.04.2014 | 01.06.2018 | direktør |
Morten Kjeldgaard Bak | 08.04.2014 | 21.10.2015 | direktion |
Benjamin Alexander Behrendt Andresen | 08.04.2014 | 21.10.2015 | direktion |
Christian Pedersen Eisner | 31.01.2014 | 01.06.2018 | direktør |
Christian Pedersen Eisner | 31.01.2014 | 21.10.2015 | direktion |