Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Palle Broman | 01.04.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Mikkelsen | 30.11.2022 | 31.08.2024 | direktør |
Allan Rank Jensen | 01.04.2022 | 31.08.2024 | direktør |
Palle Broman | 14.10.2021 | 31.03.2022 | direktør |
Allan Rank Jensen | 19.03.2014 | 31.03.2022 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Boné | 01.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Astrup | 01.02.2024 | formand |
Anders Meinert Jørgensen | 15.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Hjortsballe | 01.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Sand Kirk | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Boné | 15.09.2023 | 31.01.2024 | formand |
Lars Boné | 30.11.2022 | 14.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Balle | 01.04.2022 | 15.09.2023 | formand |
Jonas Højhus Jeppesen | 14.04.2021 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kim Balle | 14.04.2021 | 31.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Louise Hahn | 10.10.2019 | 14.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Ulrik Fugmann | 17.05.2016 | 10.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lind | 19.03.2014 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Michael Albrechtslund | 19.03.2014 | 01.04.2022 | formand |
Morten Kamp Andersen | 19.03.2014 | 27.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kasper Herrestrup | 19.03.2014 | 17.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Annette Vibeke Lotz | 19.03.2014 | 17.05.2016 | bestyrelsesmedlem |