Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-01 tilføjes Direktion: Hans Ubbe Ebbesen (direktør) (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-13 fjernes Bestyrelse: Hans Ubbe Ebbesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-21 tilføjes Bestyrelse: Søren Fogt Lundbo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-01-01 tilføjes Bestyrelse: Hans Ubbe Ebbesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Charlotte Mark Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-09-21 tilføjes Vedtægter: 2022-09-21 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-05-09 tilføjes Bestyrelse: Laura Klitgaard (formand) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-05-09 fjernes Bestyrelse: Thomas Damkjær Petersen (formand) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Præstholm Haarder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-12-06 fjernes Bestyrelse: Mette Fjord Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-27 tilføjes Bestyrelse: Hans Olav Geil (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2019-03-27 fjernes Bestyrelse: Martin Etchells Vigild (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-11 tilføjes Bestyrelse: Mette Fjord Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2018-06-11 fjernes Bestyrelse: Charlotte Rønhof (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-28 tilføjes Direktion: Carl Aage Dahl (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-29 tilføjes Bestyrelse: Pernille France Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2016-11-29 fjernes Bestyrelse: Michael Almer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-29 tilføjes Vedtægter: 2016-11-29 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-21 tilføjes Bestyrelse: Thomas Damkjær Petersen (formand) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2016-05-21 fjernes Bestyrelse: Frida Frost (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-18 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Rønhof (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-18 fjernes Bestyrelse: Carl Aage Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2014-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2013-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2013-12-19 tilføjes Bestyrelse: Carl Aage Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-19 tilføjes Formål: Foreningens formål er at sikre opbakning i den danske befolkning, blandt de unge og beslutningstagere til at gøre det danske samfund førende i at forstå, udnytte og værdsætte teknologi og smartere anvendelse af viden - og anerkende dem som står bag. Foreningens formål er endvidere efter konkret bemyndigelse fra bestyrelsen at investere i aktiviteter, der kan starte en national bevægelse, der vil sætte styrke bag og støtte op omkring foreningens formål. Foreningen indgår til dette formål en række aftaler med eksterne aktører omkring konkrete aktiviteter, mediesamarbejder, mobiliserings- og reklamekampagner. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2013-12-19 tilføjes Navne: ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (offentliggjort 2014-03-19)
Den 2013-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-12-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Tegningsregel: Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Vedtægter: 2013-12-19 (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2013-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)