Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Vedtægter | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Bibranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-17 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Kontaktoplysninger: kenneth@biomega.com (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Legale ejere: Kenneth Steiniche Dalsgaard (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Navne: BVI ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 2016-03-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Reelle ejere: Kenneth Steiniche Dalsgaard (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Stiftere: Kenneth Steiniche Dalsgaard (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-27 fjernes Direktion: Kenneth Steiniche Dalsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-23 tilføjes Direktion: Kenneth Steiniche Dalsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-07 fjernes Direktion: Kenneth Steiniche Dalsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og anden hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-09-24 tilføjes Bibranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-09-24 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-09-23 fjernes Bibranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-23 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-09-22 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-23 tilføjes Vedtægter: 2022-09-23 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2021-09-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2021-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-09-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-09-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2015-12-14 tilføjes Vedtægter: 2015-12-14 (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2016-03-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Bibranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2015-02-05 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2015-02-05 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2015-02-04 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagemannsvej 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2014-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rudbølvej 19, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2014-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rudbølvej 19, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2014-03-17 tilføjes Direktion: Kenneth Steiniche Dalsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2014-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er import og salg af cykler, kapitalforvaltning og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2014-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-17 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-17 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2014-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-17 tilføjes Kontaktoplysninger: kenneth@biomega.com (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-17 tilføjes Legale ejere: Kenneth Steiniche Dalsgaard (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-17 tilføjes Navne: BVI ApS (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-17 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Steiniche Dalsgaard (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2014-03-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2014-03-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2014-03-17 tilføjes Stiftere: Kenneth Steiniche Dalsgaard (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2014-03-17 tilføjes Vedtægter: 2014-03-17 (offentliggjort 2015-12-23)
Den 2014-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2014-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-27)