Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-07-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Snehvidegaarden ApS. (offentliggjort 2016-11-23)
Den 2018-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: P Nørkjærs Plads 5, 2. TH., 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Binavne: SINDAL AVIATION GROUP A/S (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-17 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Hjemmeside: www.domus-nord.dk (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Kontaktoplysninger: gk@visventi.dk (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Legale ejere: C.R. HOLDING HJØRRING A/S (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Navne: DOMUS NORD A/S (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Reelle ejere: Gert Jensen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Stiftere: Gert Jensen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2018-11-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-12-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-21 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Jensen (formand) (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-12-21 fjernes Direktion: Gert Jensen (direktion) (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-11-28 tilføjes Reelle ejere: Gert Jensen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-11-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-14 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2017-01-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-25 tilføjes Vedtægter: 2015-10-25 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-10-25 fjernes Binavne: DOMUS VENDIA A/S (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-08-20 tilføjes Binavne: DOMUS VENDIA A/S (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-08-17 tilføjes Vedtægter: 2015-08-17 (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: P Nørkjærs Plads 5, 2. TH., 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: P Nørkjærs Plads 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-13 tilføjes Binavne: SINDAL AVIATION GROUP A/S (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-05-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde, drive og udleje bygninger og tekniske anlæg. (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-05-13 tilføjes Hjemmeside: www.domus-nord.dk (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-05-13 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-05-12 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af luftfartøjer (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-13 tilføjes Kontaktoplysninger: gk@visventi.dk (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-05-13 tilføjes Navne: DOMUS NORD A/S (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2015-05-12 fjernes Navne: SINDAL AVIATION GROUP A/S (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2015-05-13 tilføjes Vedtægter: 2015-05-13 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2014-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: P Nørkjærs Plads 5, 9800 Hjørring (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-03-17 tilføjes Bestyrelse: Hans Christian Jensen (formand) (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2014-03-17 tilføjes Direktion: Gert Jensen (direktion) (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2014-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde, drive og udleje bygninger og tekniske anlæg på Sindal Lufthavn, samt at etablere og besidde driftsselskaber der udlejer fly i og udenfor fast rute fra Sindal. (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2014-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-17 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2014-03-17 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af luftfartøjer (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2014-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2014-03-17 tilføjes Legale ejere: C.R. HOLDING HJØRRING A/S (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2014-03-17 tilføjes Navne: SINDAL AVIATION GROUP A/S (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-03-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2014-03-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2014-03-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2014-03-17 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2014-03-17 tilføjes Stiftere: Gert Jensen (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2014-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse. Direktøren kan dog tegne selskabet alene. (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2014-03-17 tilføjes Vedtægter: 2014-03-17 (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2014-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2014-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-29)