Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejgårdsvej 34, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-18 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-14 fjernes Navne: EFS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-14 fjernes Stiftere: Lasse Blirup Snejbjerg (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2017-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2017-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-12-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2016-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-08-25 fjernes Direktion: Lasse Blirup Snejbjerg (direktion) (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2014-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejgårdsvej 34, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-03-18 tilføjes Direktion: Lasse Blirup Snejbjerg (direktion) (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2014-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-18 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-03-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-03-18 tilføjes Navne: EFS HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-03-18 tilføjes Stiftere: Lasse Blirup Snejbjerg (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2014-03-18 tilføjes Vedtægter: 2014-03-18 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-25)