Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-03-25 sletter virksomheden Ejerskaber: SKABELONDESIGN A/S. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2014-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: TEMPLAFY ApS. (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2018-04-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKABELONDESIGN A/S. (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyldenlundsvej 4, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jomsborgvej 23, 3. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: morten.hald.mortensen@gmail.com (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jomsborgvej 23, 3. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2014-03-25 tilføjes Direktion: Morten Hald Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2014-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Legale ejere: Morten Hald Mortensen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2014-03-25 tilføjes Navne: MHM HOLDING INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2014-04-10)
Den 2014-03-25 tilføjes Reelle ejere: Morten Hald Mortensen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2014-03-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-03-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Vedtægter: 2014-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-10)
Den 2014-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)