Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Reelle ejere | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkelyvej 2, 9380 Vestbjerg (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Asgård 42, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Kontaktoplysninger: abm@agrex.eu (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-15 tilføjes Direktion: Aage Bang Mikkelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 fjernes Direktion: Lyubov Bang Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2016-09-15 tilføjes Reelle ejere: Aage Bang Mikkelsen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asgård 42, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2014-03-10 tilføjes Binavne: ØSTRIGSTUREN ApS, SENIOR REJSEN ApS, GOLDEN AUSTRIA ApS, GENUSS ÖSTERREICH ApS, BIO TOURS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 tilføjes Direktion: Lyubov Bang Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2016-09-15)
Den 2014-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af pakkerejser og oplevelser, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2014-05-08)
Den 2014-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 tilføjes Legale ejere: LBMS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2014-03-10 tilføjes Navne: AUSTRIA TOURS ApS (offentliggjort 2014-03-18)
Den 2014-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 tilføjes Stiftere: LBMS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 tilføjes Vedtægter: 2014-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-18)
Den 2014-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)