Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Stig Grønbæk Johansen | 06.11.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Bo Skøtt | 24.10.2022 | 05.11.2023 | adm. dir |
Flemming Ernst Rügge | 24.10.2022 | 24.10.2022 | direktør |
Kim Bo Skøtt | 17.03.2014 | 24.10.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Stormes | 06.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Stig Grønbæk Johansen | 06.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Steffan Lund Eriksen | 06.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bo Skøtt | 17.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christopher Quidayan Skøtt | 11.09.2023 | 05.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gina Quidayan Skoett | 17.04.2023 | 11.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Bo Skøtt | 24.10.2022 | 05.11.2023 | formand |