Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldagervej 56, st. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Direktion: Henning Bastian (adm. dir) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-27 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Legale ejere: Henning Bastian (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Navne: SOFTCON IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Reelle ejere: Henning Bastian (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Stiftere: Henning Bastian (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-11-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldagervej 56, st. tv., 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ligustervangen 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ligustervangen 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2014-01-27 tilføjes Direktion: Henning Bastian (adm. dir) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT-virksomhed, herunder konsulentvirksomhed og softwareudvikling. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-01-27 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Legale ejere: Henning Bastian (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Navne: SOFTCON IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Reelle ejere: Henning Bastian (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Stiftere: Henning Bastian (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Vedtægter: 2014-01-27 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2014-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-17)