Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 5, st. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 5, st. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-02-25 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-20 tilføjes Direktion: Jacira Mariete Berlowicz (direktør) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-20 tilføjes Reelle ejere: Jacira Mariete Berlowicz (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Jacira Mariete Berlowicz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2014-04-01 tilføjes Legale ejere: JACI-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2014-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 5, st. th., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2014-03-12 tilføjes Direktion: Jacira Mariete Berlowicz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med restauration, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Navne: BAHIA ApS (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2014-03-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Stiftere: JACI-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2014-03-12 tilføjes Vedtægter: 2014-03-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-14)
Den 2014-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)