Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 11, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Bestyrelse: Eva Merete Søfelde Berneke (formand) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Direktion: Lars Bjørn Falkenberg (direktør) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-01 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Legale ejere: Charlie Tango A/S (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Navne: INSILICO ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Stiftere: NEBELONG HOLDING ApS, LEHMBERG HOLDING ApS, Charlie Tango A/S (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-22 tilføjes Bestyrelse: Helle Berit Huss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-08-22 fjernes Bestyrelse: Jesper Kryhlmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-07-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive informationsteknologisk virksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder at besidde andele i andre selskaber. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-07-28 tilføjes Vedtægter: 2017-07-28 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-07-03 tilføjes Bestyrelse: Jesper Kryhlmand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-07-03 fjernes Bestyrelse: Martin Nebelong Vidiendal Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-03 tilføjes Direktion: Lars Bjørn Falkenberg (direktør) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-07-03 fjernes Direktion: Andreas Borreskov Iversen (direktion) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Legale ejere: Charlie Tango A/S (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-06-30 fjernes Legale ejere: NEBELONG HOLDING ApS, LEHMBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-29 fjernes Legale ejere: Charlie Tango A/S (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-06-30 tilføjes Vedtægter: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2017-06-21 tilføjes Vedtægter: 2017-06-21 (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Legale ejere: LEHMBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2016-06-29 fjernes Legale ejere: LEHMBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-29 tilføjes Legale ejere: Charlie Tango A/S (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-16 tilføjes Direktion: Andreas Borreskov Iversen (direktion) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2014-12-16 fjernes Direktion: Thomas Vejlemand (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-03 tilføjes Bestyrelse: Tim Frank Andersen (formand) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2014-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, service og salg af teknologibaserede produkter og tjenesteydelser samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2014-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2014-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør samt af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2014-06-03 tilføjes Vedtægter: 2014-06-03 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2014-06-01 tilføjes Legale ejere: LEHMBERG HOLDING ApS, NEBELONG HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 11, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2014-03-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Nebelong Vidiendal Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2014-03-01 tilføjes Direktion: Thomas Vejlemand (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2014-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-01 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2014-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2014-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2014-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2014-03-01 tilføjes Navne: INSILICO ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2014-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2014-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-07-28)
Den 2014-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2014-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2014-03-01 tilføjes Stiftere: NEBELONG HOLDING ApS, LEHMBERG HOLDING ApS, Charlie Tango A/S (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2014-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2014-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-02)