Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Andreas Hansen | 22.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ulrich Schmidt-Hansen | 15.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jack Hove | 28.11.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Herløv Nielsen | 28.11.2016 | 22.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Eva Freitag | 28.11.2016 | 15.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kenny Bjerre | 05.10.2015 | 28.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ruben Overgaard Steffensen | 05.10.2015 | 28.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bjerre | 05.10.2015 | 28.11.2016 | formand |