Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-28 tilføjes Binavne: Udlejningskompagniet ApS, Restaurationsmatch ApS, Restaurationskompagniet ApS, Restaurantkompagniet ApS, Mæglerkompagniet ApS, Investeringskompagniet ApS, Erhvervskompagniet ApS, Butikskompagniet København ApS, Butikskompagniet Invest ApS, Butikskompagniet ApS (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-27 tilføjes Vedtægter: 2024-08-27 (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2014-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIAV HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Selskabet af 01.08.2024 ApS. (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2014-07-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TSH EJENDOM ApS. (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2016-05-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Victors Vision ApS. (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2016-07-05 sletter virksomheden Ejerskaber: AA 1. sept. 2019 ApS. (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2016-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Beddo ApS. (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2016-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Reali ApS. (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2017-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: BK Partner ApS. (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2018-05-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anpartsselskabet af 01.11.2022. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2021-01-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 01.09.2022 Aps. (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-13 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brobyvej 9, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2014-03-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Direktion: Torben Steen Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Legale ejere: Torben Steen Hansen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2014-03-11 tilføjes Navne: TORBEN STEEN HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2014-03-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Reelle ejere: Torben Steen Hansen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2014-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Stiftere: Torben Steen Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-11 tilføjes Vedtægter: 2014-03-11 (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2014-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-03-13)
Den 2014-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)