Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Navne |
Den 2020-06-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-05-31 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-05-31 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2018-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 2., 1304 København K (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: ejerforeninger@deas.dk (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-18 fjernes Kontaktoplysninger: charlotte.svalgaard@patrizia.ag (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2015-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 15, 2., 1304 København K (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2015-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 1260 København K (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-29 tilføjes Kontaktoplysninger: charlotte.svalgaard@patrizia.ag (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2015-05-28 fjernes Kontaktoplysninger: peter.engel@patrizia.ag (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 25, 1260 København K (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-03-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2014-03-19 tilføjes Kontaktoplysninger: peter.engel@patrizia.ag (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-03-19 tilføjes Navne: Ejerforeningen Artillerihusene, 4300 Holbæk (offentliggjort 2014-03-19)
Den 2014-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-06-25)